Nathalie Catherine Läderach
wohnhaft in Zürich, aus Wichtrach Aktuelle Mandate: pcaSuisse Verbundene Personen: Laurent Berthoud, Camille Isabelle Maria Lucia Gross Nachef, Daniela Ehmke und mehr So bleiben Sie über "Nathalie Catherine Läderach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nathalie Catherine Läderach"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nathalie Catherine Läderach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nathalie Catherine Läderach"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Nathalie Catherine Läderach leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Nathalie Catherine Läderach arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Verbände und Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Nathalie Catherine Läderach
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Nathalie Catherine Läderach
Publikationsnummer: HR02-1005476212, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-257.463.338, Verein (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: HR01-1005336493, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-350.832.004, Josefstrasse 79, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2020. 28.05.2020. 21.11.2020.
Zweck:
Der Verein pcaSuisse bezweckt die Förderung, Verbreitung und Weiterentwicklung des auf Carl Rogers Lehre basierenden Personzentrierten Ansatzes: in Praxis, Lehre und Forschung.
Seine Zwecke verfolgt der Verein insbesondere durch:
a) Weiter- und Fortbildung in den verschiedenen Sprachregionen für Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, Beraterinnen/Berater und für Personen anderer Berufsgruppen und weitere am Personzentrierten Ansatz interessierte Personen, Unternehmungen und Organisationen. b) Information, Austauschplattformen, fachliche Vernetzung. c) Förderung und Unterstützung seiner Mitglieder bei der Anwendung, Verbreitung und Weiterentwicklung des Personzentrierten Ansatzes. Er achtet auf die Einhaltung der berufsethischen Grundsätze und der beruflichen Sorgfaltspflichten durch seine Mitglieder. Er sorgt für die Wahrnehmung der Standesinteressen in nationalen und internationalen Dachverbänden.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Paula, von Goms, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trauffler, Alix, von Ropraz, in Saint-Saphorin (Lavaux), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.